源自丨工程质量百科
郑学选,男,1966年4月出生,中共党员,毕业于重庆建筑工程学院工民建专业,1987年7月入党,1989年7月参加工作,教授级高级工程师,博士研究生学历,全国劳动模范。
2021年11月至今担任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记,中国建筑股份有限公司董事长。
历任中建阿尔及利亚经理部副总经理、总经理,董事长、党委书记,中建海外合作事业部副总经理,中建国际建设公司常务董事、党委委员,中建海外事业部执行总经理,中国建筑股份有限公司助理总经理、人力资源部总经理,
2015年11月,任中国建筑工程总公司党组成员;
2017年1月,任中国建筑工程总公司副总经理;
2018年9月,任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记;
2019年5月,任中国建筑股份有限公司董事;
2019年11月,任中国建筑集团有限公司总经理;
2020年3月,任中国建筑股份有限公司总裁;
2021年11月至今担任中国建筑集团有限公司董事长
周乃翔,男,汉族,1961年12月生,江苏宜兴人,省委党校研究生学历,高级工程师,1987年12月加入中国共产党,1982年2月参加工作。
2019年9月-2021年9月担任中国建筑集团有限公司董事长、党组书记,中国建筑股份有限公司董事。现任
2021年10月任山东省委副书记,省长、省政府党组书记。
曾任江苏省建筑工程公司翻译、技术员、二处副主任,江苏省建筑工程总公司上海公司副经理;江苏省政府驻上海办事处建管处副处长;江苏省建筑工程总公司上海公司经理,总公司总经理助理、经营工程部经理;江苏省建筑工程总公司(建设集团公司)副总经理(副厅级);江苏省泰州市副市长,市委常委、副市长;江苏省旅游局局长、党组书记;江苏省住房和城乡建设厅党组书记、副厅长;江苏省苏州市委副书记、代市长、市长,江苏省委常委、苏州市委书记;中国建筑集团有限公司董事长、党组书记兼中国建筑股份有限公司董事长;山东省委副书记,山东省副省长、代理省长、省政府党组书记。
1979.02-1982.02南京建筑工程学院建筑工程系工民建专业学习
1982.02-1984.12江苏省建筑工程公司二处一队施工员
1984.12-1986.12江苏省建筑工程公司翻译、技术员(其间:1985.01-1986.12赴伊拉克巴格达任项目工程师、翻译)
1986.12-1991.03江苏省建筑工程公司二处技术股副股长
1991.03-1994.08江苏省建筑工程公司二处副主任
1994.08-1995.03江苏省建筑工程总公司上海公司副经理
1995.03-1996.03江苏省政府驻上海办事处建管处副处长
1996.03-1996.08江苏省建筑工程总公司上海公司经理
1996.08-1997.03江苏省建筑工程总公司经营工程部经理
1997.03-1999.08江苏省建筑工程总公司总经理助理、经营工程部经理(其间:1998.09-1998.12参加江苏省高级管理人才经济研究班赴美国培训)(1995.09-1997.07东南大学科技经济与行政管理专业研究生课程进修班学习)
1999.08-2003.07江苏省建筑工程总公司(建设集团公司)副总经理(其间:2001.09-2002.12江苏省委党校政治经济学专业在职研究生学习)
2003.07-2006.09江苏省泰州市人民政府副市长
2006.09-2008.03江苏省泰州市委常委、常务副市长
2008.03-2010.07江苏省旅游局局长、党组书记
2010.07-2012.02江苏省住房和城乡建设厅党组书记、副厅长
2012.02-2016.01江苏省苏州市委副书记、代市长、市长
2016.01-2016.11江苏省苏州市委书记
2016.11-2019.08江苏省委常委、苏州市委书记
2019.08-2021.09中国建筑集团有限公司董事长、党组书记兼中国建筑股份有限公司董事长
2021.09-2021.10山东省委副书记,副省长、代理省长、省政府党组书记
2021.10-山东省委副书记,省长、省政府党组书记。
官庆,男,1964年8月生,四川成都人,1985年毕业于湖南大学供热与通风专业,1985年7月参加工作,1986年6月加入中国共产党,教授级高级工程师,博士研究生。
2015.05-2019.08,中国建筑工程总公司(2017年11月更名为中国建筑集团有限公司)董事长、党组书记,中国建筑股份有限公司董事长、总裁,兼任中国海外集团有限公司董事长。
2020年3月6日,官庆因病医治无效在北京逝世,享年55岁。
先后任中国建筑西南设计研究院三所所长,中国建筑西南设计研究院副院长,中国建筑西南设计研究院院长,中国建筑股份有限公司副总经理,中国建筑工程总公司总经理、党组成员兼中国建筑股份有限公司董事、总经理,任中国建筑工程总公司(2017年11月更名为中国建筑集团有限公司)董事长、党组书记,中国建筑股份有限公司董事长。
1995.01-1998.11,中国建筑西南设计研究院有限公司三所所长;
1998.12-2003.07,中国建筑西南设计研究院有限公司副院长;
2003.08-2006.03,中国建筑西南设计研究院有限公司院长;
2006.04-2009.12,中国建筑西南设计研究院有限公司院长,中国建筑西南设计研究院有限公司党委副书记;
2008.01-2009.12,中国建筑股份有限公司副总裁,中国建筑西南勘察设计研究院有限公司执行董事、总经理;
2010.01-2011.04,中国建筑股份有限公司副总裁,中国建筑西南勘察设计研究院有限公司执行董事、总经理,中国中建设计集团副董事长、总经理;
2011.04-2011.05,中国建筑工程总公司总经理、党组成员;
2011.05-2011.07,中国建筑工程总公司总经理、党组成员,中国建筑股份有限公司董事;
2011.07-2011.09,中国建筑工程总公司总经理、党组成员,中国建筑股份有限公司董事,中国中建设计集团有限公司董事长;
2011.09-2015.05,中国建筑工程总公司总经理、党组成员,中国建筑股份有限公司董事,中国中建设计集团有限公司董事长,中国建筑股份有限公司总裁;
2015.05-2019.08,中国建筑工程总公司(2017年11月更名为中国建筑集团有限公司)董事长、党组书记,中国建筑股份有限公司董事长、总裁,兼任中国海外集团有限公司董事长。
易军,男,汉族,1960年12月出生,湖南沅陵人,1989年4月加入中国共产党,1982年8月参加工作,重庆建筑工程学院工业与民用建筑专业大学毕业,重庆建筑大学建筑与土木工程专业工程硕士,教授级高级工程师。
2010年5月至2015年3月任中国建筑工程总公司董事长、党组书记。
2015.03-2021.02住房和城乡建设部副部长、党组成员。现任第十四届全国政协常委、人口资源环境委员会副主任,第十一届中国土木工程学会理事长(兼)。
先后担任中建总公司北京燕莎中心工程项目经理、中建总公司实业部合资承包处处长、中建总公司总承包部经理、中建建筑承包公司董事总经理、中建国际建设公司董事长、总经理、中建总公司党组成员、副总经理、中国建筑股份有限公司总裁等职。
1978.10-1982.08重庆建筑工程学院土木工程系工业与民用建筑专业学习;
1982.08-1983.07中国建筑工程总公司一局四公司见习工长、技术员;
1983.07-1983.12中国建筑工程总公司工程部经营处干部;
1983.12-1984.04中国建筑工程总公司三局二公司工长;
1984.04-1985.02中国建筑工程总公司培训中心进修;
1985.02-1986.03中国建筑工程总公司工程部经营处干部;
1986.03-1987.07英国卡迪夫大学及泰勒公司学习英语及管理;
1987.07-1987.10中国建筑工程总公司工程部经营处干部;
1987.10-1990.06中国建筑工程总公司北京燕莎中心工程项目经理;
1990.06-1992.09中国建筑工程总公司实业部承包合资处副处长;
1992.09-1993.02中国建筑工程总公司工程承包处处长;
1993.02-2001.03中建建筑承包公司总经理、党委书记(其间:1997.09-1999.09重庆建筑大学建筑与土木工程专业在职学习,获工程硕士学位);
2001.03-2008.03中国建筑工程总公司副总经理、党组成员(其间:2001.03-2002.01中央党校中青年干部培训班学习);
2008.03-2010.05中国建筑工程总公司党组成员兼中国建筑股份有限公司董事、总经理;
2010.05-2015.03中国建筑工程总公司董事长、党组书记;
2015.03-2021.02住房和城乡建设部副部长、党组成员;
2021.07-2023.03中国土木工程学会第十届理事会理事长;
2023.03-2023.12第十四届全国政协常委、人口资源环境委员会副主任,中国土木工程学会第十届理事会理事长。[2][6][9-10]
2023.12-第十四届全国政协常委、人口资源环境委员会副主任,中国土木工程学会第十一届理事会理事长。
孙文杰,男,1946年出生,毕业于同济大学,教授级高级工程师、英国特许建造师。党的十五大、十六大代表,国家人事部颁发的中青年有突出贡献专家、全国建设系统行业标兵
2001年3月-2010年5月担任中国建筑工程总公司总经理、中国建筑股份有限公司董事长。
2010年5月正式退休。
1984年3月,任中国海外建筑工程有限公司董事、副总经理;
1985年6月,任中国海外建筑工程有限公司副董事长、总经理;
1992年6月,任中国海外集团有限公司副董事长、总经理;
1994年1月,兼任深圳海富投资管理有限公司董事长;
1997年1月,任中国建筑工程总公司副总经理、党组成员,兼任中国海外集团有限公司董事长、总经理;
2001年3月,任中国建筑工程总公司总经理、党组副书记(副部长级)、中国建筑股份有限公司董事长、中国海外集团有限公司董事长,深圳市中海投资管理有限公司董事长。
2010年5月,中共中央组织部宣布其正式退休。
马挺贵,男,1939年12月12日出生,本科学历、教授级高级工程师、中共党员。
1986年—2001年中国建筑工程总公司总经理。
2001年起中国建筑装饰协会会长、中国建筑装饰协会名誉会长。
曾任建工部六局团委书记、国家建委外事司援科办技术组长、国家建工总局处长、中国建筑总公司总经理、中国建筑装饰协会会长。
1957年—1962年天津大学土木建筑系
1962年—1974年建工部六局三处技术员、施工队长、团委书记
1975年—1986年国家建委一局计划处负责人、二公司经理、中建总公司驻阿尔及利亚经理部经理、中建总公司副总经理
1986年—2001年中国建筑工程总公司总经理
2001年起任中国建筑装饰协会会长、中国建筑装饰协会名誉会长。
肖桐,男,1922年生人,河北深州人。1938年8月参加革命工作,同年9月加入中国共产党。
1982年12月任命中国建筑工程总公司董事长。
1995年离休,2001年12月14日在北京逝世。
抗日战争时期,先后在河北省深县和晋察冀边区工作,历任深县抗日救国会宣传干事,杨庄区委委员、书记,县委组织干事,晋察冀边区政府财政处副科长,第一专署副科长,冀东第十五专署财政科科长。
解放战争时期,历任冀东区党委审计委员会、财经委员会秘书,冀东行署财政处副处长。
1949年8月任唐山市政府税务局局长兼财政局局长。
1952年4月调华北行政委员会工作,历任工业局成本财务处处长、办公室主任等职。
1954年8月调国家建筑工程部工作,历任计划司副司长,长远规划司副司长,经济局副局长、代局长,政策研究室副主任,城建局副局长、代局长。
1973年任国务院港口建设办公室副主任,建工局、施工局负责人。
十一届三中全会以后历任国家建工总局局长、党组书记,国家建委副主任、党组成员,城乡建设环境保护部副部长、党组成员,建设部顾问,中国建筑工程总公司董事长,中国房屋开发总公司董事长。
1995年离休。
2001年12月14日在北京逝世。
张恩树,男,1924年2月出生于河北安平。1939年8月参加工作,1940年5月加入中国共产党。
1982年12月任中国建筑工程总公司董事长。
后任中国建筑装饰协会理事长(会长),自2001年6月开始担任中国建筑装饰协会的名誉会长。